1月17日,邯报融媒体记者从政协邯郸市第十二届委员会第四次会议闭幕会上获悉,汪涛、魏雪生同志当选为政协邯郸市第十二届委员会副主席。
汪涛同志简历
汪涛,男,汉族,1964年9月出生,河北省成安县人,1984年12月入党,1983年9月参加工作,河北农业大学自学考试城镇经济与管理专业毕业,大学学历。现任邯郸市政协副主席,涉县县委书记。
简 历
1981.09--1983.09 邯郸地区工业学校企业管理专业学习
1983.09--1986.04 邯郸县北张庄乡团委书记
1986.04--1989.12 邯郸县委农经部合作科科长(1985.05--1987.12在北京人文函授大学农业经济管理专业学习)
1989.12--1993.07 邯郸市委农工部科员
1993.07--2002.12 邯郸市委农工委(农委)综合处科员、综合督查处副处长、综合督查处主任科员
2002.12--.01 邯郸市农村纪工委专职副书记、市农办监察室主任(其间:.01--.12在邯郸中原外国语学院自学考试法律专业学习)
.01--.09 邯郸市委农工委(农办)副调研员
.09--.12 邯郸市农业产业化办公室专职副主任
.12--.09 邯郸市委农工委副书记、农办副主任(正县)(2002.05--.06在河北农业大学自学考试本科城镇经济与管理专业学习)
.09--.05 涉县县委副书记(正县)
.05--.01 涉县县委副书记(正县),副县长、代县长
.01--.11 涉县县委副书记、县长
.11--.12 涉县县委副书记、县长,涉县经济开发区管委会主任
.12--.01 涉县县委书记,涉县经济开发区党工委书记
.01-- 邯郸市政协副主席,涉县县委书记
魏雪生同志简历
魏雪生,男,汉族,1964年1月出生,河北省邯郸市肥乡区人,1984年9月入党,1981年9月参加工作,中央党校函授学院政治专业毕业,中央党校大学学历。现任邯郸市政协副主席,武安市委书记。
简 历
1979.09--1981.09 邯郸师范专科学校化学系化学专业学习
1981.09--1987.11 肥乡县旧店农中教师
1987.11--1990.12 肥乡县政府办公室干部、文卫科副科长、科长
1990.12--1993.07 肥乡县文教局副局长(1991.03文教局改为教委,任教委副主任)
1993.07--1996.10 肥乡县教委副主任兼招生办主任(正科)(其间:1993.08--1995.12在中央党校函授学院政治专业学习)
1996.10--1998.04 肥乡县教委主任兼招生办主任
1998.04--.07 肥乡县委办公室主任(其间:1999.01--2000.10在南开大学法政学院民商法专业研究生课程进修班学习)
.07--.07 鸡泽县委常委、县委办主任
.07--.07 永年县委常委、县委办主任
.07--.04 永年县委常委、组织部长、统战部长
.04--.09 永年县委常委、常务副县长
.09--.10 邯郸市水利局党组副书记、副局长,南水北调建设委员会办公室主任
.10--.04 邯郸市水利局党组副书记、局长,南水北调建设委员会办公室主任
.04--.01 武安市委副书记,副市长、代市长
.01--.11 武安市委副书记、市长
.11--.12 武安市委副书记、市长,武安工业园区管委会主任
.12--.01 武安市委书记,武安工业园区党工委书记
.01-- 邯郸市政协副主席,武安市委书记
(邯郸新闻网)